Entreprise : R 2 F - SIREN 429 000 359
Identité
Dénomination
R 2 F
SIREN (siège)
429 000 359
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2000
Début d’activité
15/02/2000
Date de fin de la personne morale
24/01/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce d'animalerie, graineterie, jardinage, bricolage, négoce et vente de tous produits d'origine agricole et dérives.
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
21000 EUR
Adresse du siège
SOUS VELLEFRANGE 70700 BUCEY-LES-GY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bucey-lès-Gy
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE-RAMPANT JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Montagney
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2000
Siret
42900035900019
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce d'animalerie, graineterie, jardinage, bricolage, négoce et vente de tous produits d'origine agricole et dérives.
Adresse
SOUS VELLEFRANGE
70700 , BUCEY-LES-GY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bucey-lès-Gy
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
42900035900027
Enseigne
LES PESMOIS VERT
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION D'UN MAGASIN D'ANIMALERIE, GRAINETERIE, JARDINERIE, BRICOLAGE NEGOCE ET VENTE DE TOUS PRODUITS
Adresse
10 AV JACQUES PREVOST
70140 , PESMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
14/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2013 : Partant : RIETMANN Fabrice, Gérant Nouveau : FAIVRE-RAMPANT Jean-Luc, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).