Entreprise : SCI POLYGAM - SIREN 428 980 395
Identité
Dénomination
SCI POLYGAM
SIREN (siège)
428 980 395
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2000
Début d’activité
21/12/1999
Date de fin de la personne morale
18/01/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion, l'administration et l'exploitation des biens sociaux, la propriété, la construction.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE GAULLE 56390 GRAND-CHAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARTHUS CELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Sainte-Anne-d'Auray
Nom, Prénom(s)
BOUILLY ANNE-HELENE , LAURENCE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Locmaria-Grand-Champ
Nom, Prénom(s)
LE MOINE ANITA , YVONNE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
DOYEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MAHE VIRGINIE , HELENE , DESIREE , MARIE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Grand-Champ
Nom, Prénom(s)
PERAN SEVERINE , ISABELLE , ANDREA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Grand-Champ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/1999
Siret
42898039500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, l'administration et l'exploitation des biens sociaux, la propriété, la construction.
Autres Activités
La gestion, l'administration et l'exploitation des biens sociaux, la propriété, la construction.
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
56390 , GRAND-CHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5589
Date d'ajout
30/07/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 29/06/2020 : Partant : PARANT Fabrice, Alain, Gérard, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BOUILLY Anne-Hélène, Laurence, Marie, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : RICHARD Virginie, Hélène, Désirée, Marie, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).