Entreprise : ANODE - SIREN 428 947 246
Identité
Dénomination
ANODE
SIREN (siège)
428 947 246
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2000
Début d’activité
20/01/2000
Date de fin de la personne morale
19/01/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
460000 EUR
Adresse du siège
24 RUE COUSCHER 49400 SAUMUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAUMUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Parnay
Nom, Prénom(s)
DELORME BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Mazé-Milon
Nom, Prénom(s)
LIGNON GREGOIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Avrillé
Dénomination
SCP LIGNON-KULIK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avrillé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/01/2000
Siret
42894724600024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers
Autres Activités
Propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers
Adresse
24 RUE COUSCHER
49400 , SAUMUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAUMUR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2000
Siret
42894724600016
Code APE
702A
Adresse
18 RUE GEORGES GUYNEMER
49400 , SAUMUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2987
Date d'ajout
05/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2007 : Partant : FOURET Jacques, CO-GÉRANT Nouveau : DELORME Benoit, CO-GÉRANT Nouveau : LOIZEAU Viviane, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
2231
Date d'ajout
08/10/2002
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 11.09.02, IL A ETE DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 155.000 EUROS CE QUI LE PORTE DESORMAIS DE 305.000 EUROS A 460.000 EUROS A COMPTER DU 01.09.02 DEMISSION DE MME FOURET ET DE MME DAVID DE LEURS FONCTIONS D'ASSOCIEES A COMPTER DU 11.09.02 TRANSFERT DU SIEGE ET PRINCIPAL DE 18 RUE GUYNEMER (49400) ST HILAIRE ST FLORENT A 24 RUE COUSCHER (49400) SAUMUR A COMPTER DU 01.09.02
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).