Entreprise : SCI LES TROIS VALLEES - SIREN 428 868 574
Identité
Dénomination
SCI LES TROIS VALLEES
SIREN (siège)
428 868 574
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2000
Début d’activité
01/08/2023
Date de fin de la personne morale
09/01/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
achat vente location immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
8 AV DU POUDOUVRE 22770 LANCIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLEE FRANCK , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Lancieux
Dénomination
FONCIERE MARINGAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2023
Siret
42886857400032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat vente location immeubles
Autres Activités
achat vente location immeubles
Adresse
8 AV DU POUDOUVRE
22770 , LANCIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42886857400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU BOIS RONDEL
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42886857400016
Code APE
702C
Adresse
2 RUE PONGERARD
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29368
Date d'ajout
16/10/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Saint-Malo par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/08/2023 du 7 Rue du Bois Rondel 35700 Rennes au 8 Avenue du Poudouvre 22770 Lancieux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9635
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/01/2000
Description
Historique des observations depuis le 10/01/2000 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.2000 AU 31.01.2004, RENNES, 2 RUE PONGE RARD.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 rue du Bois Rondel 35700 Rennes : Observation depuis le 10/01/2000 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.01.2000 AU 31.01.2004, RENNES, 2 RUE PONGE RARD, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).