Entreprise : CUMA DES SIX FLEE - SIREN 428 846 307
Identité
Dénomination
CUMA DES SIX FLEE
SIREN (siège)
428 846 307
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2002
Début d’activité
25/04/1978
Date de fin de la personne morale
24/03/2099
Date de clôture
31/10
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels auprès de ses adhérents
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
8 EUR
Adresse du siège
LA GARE 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERRIERE DE LA FLEE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDOIN GAETAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
BOURON ADRIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
CHANTEUX ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
DESHAYES ERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
FOIN DIDIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
FOUCHER BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
GAUTTIER DOMINIQUE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
GIBOIRE FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Saint-Sauveur-de-Flée
Nom, Prénom(s)
LERIDON FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
MAURICE RENAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Aviré
Nom, Prénom(s)
MENANT PATRICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
La Ferrière-de-Flée
Nom, Prénom(s)
MORFOISE SYLVAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
PRAIZELIN CHARLIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
TROTTIER FREDDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1978
Siret
42884630700018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériels auprès de ses adhérents
Autres Activités
Mise à disposition de matériels auprès de ses adhérents
Adresse
LA GARE
49500 , SEGRE-EN-ANJOU BLEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERRIERE DE LA FLEE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4284
Date d'ajout
02/06/2005
Description
APPROBATION DU PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA CUMA DES 6 VOYELLES RCS ANGERS 330 296 344 - AYANT SON SIEGE LA RIVIERE GILET 49500 NYOISEAU PAR LA CUMA LA BIENVENUE RCS ANGERS 428 846 307 AVEC EFFET AU 01 JANVIER 2005 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DE L'ABSORBANTE ANCIENNE: CUMA LA BIENVENUE NOUVELLE: CUMA DES SIX FLEE MODIFICATION DE L'ADRESSE DU SIEGE ANCIENNE MAIRIE 49500 LA FERRIERE DE FLEE NOUVELLE: LA GARE 49500 LA FERRIERE DE FLEE NOMINATION DE MR MENANT (JEAN PHILIPPE) EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR MENANT (JEAN) NOMINATION DE MR CHANTEUX (ETIENNE) EN QUALITE DE TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MR GOHIER (GILLES) E Date d'effet : 16/03/2005
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).