Entreprise : SOPHEM - SIREN 428 844 245
Identité
Dénomination
SOPHEM
SIREN (siège)
428 844 245
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1999
Début d’activité
27/11/1999
Date de fin de la personne morale
12/12/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété et la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelle qu'en soit la forme par voie notamment de souscription d'actions ou de tous autres droits sociaux, toutes opérations et investissements immobiliers de nature civile, donner toutes cautions, avals et garanties au profit de la société et/ou d'un ou plusieurs associés
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
8453488.57 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU GENERAL LANREZAC 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ANDRE EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
André EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Boutheroue Desmarais CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/11/1999
Siret
42884424500038
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La propriété et la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelle qu'en soit la forme par voie notamment de souscription d'actions ou de tous autres droits sociaux, toutes opérations et investissements immobiliers de nature civile, donner toutes cautions, avals et garanties au profit de la société et/ou d'un ou plusieurs associés
Autres Activités
La propriété et la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelle qu'en soit la forme par voie notamment de souscription d'actions ou de tous autres droits sociaux, toutes opérations et investissements immobiliers de nature civile, donner toutes cautions, avals et garanties au profit de la société et/ou d'un ou plusieurs associés
Adresse
4 RUE DU GENERAL LANREZAC
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2008
Siret
42884424500020
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1999
Siret
42884424500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008D050062
Date d'ajout
21/11/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008D050061
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).