Entreprise : P.A.R.I.S.PROD ANTICORPS REACT IMMUNO SE - SIREN 428 829 550
Identité
Dénomination
P.A.R.I.S.PROD ANTICORPS REACT IMMUNO SE
SIREN (siège)
428 829 550
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2000
Date de fin de la personne morale
04/01/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Capital minimum
70000 EUR
Adresse du siège
21 QUAI DU CLOS DES ROSES 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAFAEL MARECOS AMELIE , VIRGINIE , GINETTE
Nom d'usage
PEYTAVIN DE GARAM
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
FAVREAU BERTRAND , GEORGES , HENRI , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BARBONI CHRISTELLE , LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
LABE FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
MONIEZ EMMANUEL , ACHAIRE , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Tracy-le-Val
Nom, Prénom(s)
CONTROLE ET EXPERTISE COMPTABLE CABINET DE RUYFFELAERE ET ASSOCI ES.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DE RUYFFELAERE ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/01/2000
Siret
42882955000014
Nom commercial
P.A.R.I.S.
Code APE
2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la production de reactifs et la prestation de service en biotechnologie
Adresse
21 QUAI 21 Quai du Clos des Roses
60200 , Compiègne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71418
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 04/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31301
Date d'ajout
19/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 19/03/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00248 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne
Numéro d'observation
31159
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 12/03/2014 arrête le plan de cession au profit de : la SARL AGENCE DE SERVICES LA CLAIRE VALLEE (A.S.C.V)
Numéro d'observation
26030
Date d'ajout
11/09/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 11/09/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00248 , date de cessation des paiements le 15/07/2013 désigne Administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Jean-Claude Chabanne 95302 Cergy Pontoise Cedex avec pour mission : assister le débiteur , Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/03/2014 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).