Entreprise : PRIVAT FRERES LA GLACIERE - SIREN 428 809 990
Identité
Dénomination
PRIVAT FRERES LA GLACIERE
SIREN (siège)
428 809 990
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2000
Début d’activité
01/11/1999
Date de fin de la personne morale
04/01/2099
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Viticulture.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
445000 EUR
Adresse du siège
183 RUE DE LA GLACIERE 30330 TRESQUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIVAT OLIVIER , MARCEL , ADRIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Sanilhac-Sagriès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
42880999000016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits oléagineux,Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
183 RUE DE LA GLACIERE
30330 , TRESQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/013965
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PRIVAT Olivier Ancienne Adresse : MAS DE BOULE CHEMIN DE JUSTICE 30700 UZES Nouvelle Adresse : Avenue du Stade 30700 SANILHAC-SAGRIES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/013965
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 100000 EUROS Nouveau capital : 445000 EUROS à compter du 30/05/2018
Numéro d'observation
F18/013965
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Exploitation agricole à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 30/05/2018
Numéro d'observation
F16/009019
Date d'ajout
08/06/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 193300 EUROS Nouveau capital : 100000 EUROS à compter du 29/04/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 05 janvier 2000 - LE PAYS CEVENOL du 25 décembre 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).