Entreprise : SOCIPAR - SIREN 428 803 654
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2004)
Dénomination
SOCIPAR
SIREN (siège)
428 803 654
Date d'immatriculation au RNE
14/01/2000
Fermeture de l'établissement - 42880365400014
- Date d'effet de la fermeture : 17/11/2003
Date de fin de la personne morale
13/01/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Adresse du siège
RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59170 CROIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLIER DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
SOFINEX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Croix
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/12/1999
Siret
42880365400014
Code APE
741J
Adresse
RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/09/2004
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/01/2000
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'INDICATEUR DU 17/12/1999 CAPITAL VARIABLE. MINIMUM 5.000 000 EUR OS MODIFICATION DU 14/04/2004 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE AUCHAN SA A DIRECTOIRE ET CONS EIL DE SURVEILLANCE 40 AV DE FLANDRE 59170 CROIX E N DATE DU 17/11/2003 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/0 1/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 17/11/2003. - Sort du fonds: Repris par associé unique.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).