Entreprise : HOLIMP - SIREN 428 768 717
Identité
Dénomination
HOLIMP
SIREN (siège)
428 768 717
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
16/12/1999
Date de fin de la personne morale
31/05/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise et la gestion de participations financières de portefeuilles d'actions, de parts sociales ou d'intérêts, d'obligations, de certificats d'investissement et plus généralement de toutes valeurs mobilières, la réalisation de prestations de services et de conseils en matière de gestion et d'organisation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
834610 EUR
Adresse du siège
915 RTE DE CHAMPAGNOLE 39300 NEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRESSET JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Cize
Nom, Prénom(s)
LLOBELL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Dénomination
SOCIETE FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon Cedex 03
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1999
Siret
42876871700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise et la gestion de participations financières de portefeuilles d'actions, de parts sociales ou d'intérêts, d'obligations, de certificats d'investissement et plus généralement de toutes valeurs mobilières, la réalisation de prestations de services et de conseils en matière de gestion et d'organisation.
Autres Activités
La prise et la gestion de participations financières de portefeuilles d'actions, de parts sociales ou d'intérêts, d'obligations, de certificats d'investissement et plus généralement de toutes valeurs mobilières, la réalisation de prestations de services et de conseils en matière de gestion et d'organisation.
Adresse
915 RTE DE CHAMPAGNOLE
39300 , NEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/006077
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 21/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006095
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 21/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F14/004768
Date d'ajout
12/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 12/12/2014 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER
Numéro d'observation
F14/002637
Date d'ajout
04/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 04/07/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 01/06/2013 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER, Administrateur judiciaire : Maître JEANNEROT Philippe SCP LAUREAU & JEANNEROT 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE BP 473 25019 BESANCON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 04/01/2015 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).