Entreprise : SUTRA INTERNATIONAL - SIREN 428 723 852
Identité
Dénomination
SUTRA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
428 723 852
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1999
Début d’activité
15/12/1999
Date de fin de la personne morale
26/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme nationale à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Etude réalisation d'ensembles industriels, ingénierie sous toutes ses formes
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
18 ALL PRUGNAT 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDONNIER BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
CORNABE PAULINE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
DUFRENNE BERNARD , EMILE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Thomery
Nom, Prénom(s)
DUFRENNE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Thomery
Nom, Prénom(s)
GUILLEN RODRIGUEZ PEDRO
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
SEVILLE
Nom, Prénom(s)
STOLZ ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Merlimont
Nom, Prénom(s)
TILLIER JEAN , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Dénomination
COFIDAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1999
Siret
42872385200011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude réalisation d'ensembles industriels, ingénierie sous toutes ses formes
Adresse
18 ALL PRUGNAT
77250 , MORET-LOING-ET-ORVANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
67643
Date d'ajout
09/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 09/01/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00475 désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65684
Date d'ajout
28/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 28/11/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00475 , date de cessation des paiements le 15/01/2016 désigne Mandataire judiciaire SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/05/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/12/1999
Description
Historique des observations depuis le 27/12/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1295 le 27/12/1999 --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 07/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).