Entreprise : ZACKELLY - SIREN 428 715 387
Identité
Dénomination
ZACKELLY
SIREN (siège)
428 715 387
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1999
Date de fin de la personne morale
23/12/2049
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 AV MOLIERE 94310 ORLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHMIDT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LABAT BENEDICTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COHEN CLAIRETTE
Nom d'usage
YAHIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Nom, Prénom(s)
YAHIEL DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VASSAL DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
YAHIEL DIDIER , ROBERT
Nom d'usage
YAHIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
42871538700018
Code APE
553B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et vente de pâtisserie - Vente de pain et tous produits de bojlangerie au détail et en gros - Restauration rapide
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
2 AV 2 Avenue MOLIERE
94310 , Orly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53936
Date d'ajout
07/06/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 06/06/2007 , prononce la clôture pour extinction du passif , nom du juge commissaire : M. BOISARD Michel , nom du liquidateur : Me PELLEGRINI Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12347
Date d'ajout
29/11/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 28/11/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002J00823 , date de cessation des paiements le 31/12/2001 , désigne juge commissaire M. BOISARD MICHEL , juge commissaire suppléant M. BOONEN JEAN FRANCOIS , liquidateur ME PELLEGRINI GILLES 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
11327
Date d'ajout
07/11/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL , en date du 07/11/2002
Numéro d'observation
38679
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
BJ 2001-12-31 CESSATION DE PAIEMENT 2002-12-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;CW 2007-06-06 CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF 2007-06-27 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;11 2002-11-28 OUVERTURE LJ 2002-12-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).