Entreprise : YVICOM - SIREN 428 712 905
Identité
Dénomination
YVICOM
SIREN (siège)
428 712 905
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1999
Date de fin de la personne morale
23/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
155000 EUR
Adresse du siège
33 T RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONTHIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Magny-les-Hameaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1999
Siret
42871290500028
Nom commercial
IXINA
Enseigne
IXINA
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente au détail de cuisines équipées
Adresse
33 T RTE 33Ter Route nationale 10
78310 , Coignières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1999
Siret
42871290500010
Code APE
524H
Adresse
191 RTE NATIONALE 10
78310 , COIGNIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16717
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16717
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau
Numéro d'observation
78210
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 01/10/2019 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles .
Numéro d'observation
85076
Date d'ajout
25/08/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 23/08/2016 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/08/2016
Numéro d'observation
75176
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
97653
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 20/11/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00768 , date de cessation des paiements le 15/12/2011 , désigne juge commissaire Mme Pancera Danielle , juge commissaire suppléant M. Huet Thierry , liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 23/11/2012 .
Numéro d'observation
18705
Date d'ajout
01/09/2003
Description
Cette société est une E.u.r.l A COMPTER DU 2 /06/2003
Numéro d'observation
1413
Date d'ajout
28/02/2002
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31.10.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).