Entreprise : DERKA - SIREN 428 701 536
Identité
Dénomination
DERKA
SIREN (siège)
428 701 536
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1999
Date de fin de la personne morale
23/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
4 AV JEAN JAURES 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERRI RABAH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Mure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/12/1999
Siret
42870153600016
Code APE
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Adresse
4 AV JEAN JAURES
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2002
Siret
42870153600024
Code APE
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Adresse
112 RUE ANATOLE FRANCE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/049279
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/09/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/049232
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/09/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/000980
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/001366
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/01/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 01/08/2016
Numéro d'observation
F16/056763
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/08/2016
Numéro d'observation
F15/048844
Date d'ajout
30/11/2015
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 112 Rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE à compter du 21/09/2013
Numéro d'observation
F05/009803
Date d'ajout
24/03/2005
Description
Modification de la date de fin du contrat de location-gérance pour le fonds sis 4 avenue Jean Jaurès 69007 LYON au 30/12/2011
Numéro d'observation
F03/010752
Date d'ajout
27/03/2003
Description
Prise en location gérance d'un fonds de commerce de parfumerie sis 4 avenue Jean Jaurès 69007 LYON au 30 décembre 2002 au 31 décembre 2007 appartenant à la société PARFUMERIE JADE - 347 556 698 RCS LYON du 30 décembre 2002 au 31 décembre 2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).