Entreprise : SCI MINOU - SIREN 428 699 086
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2024)
Dénomination
SCI MINOU
SIREN (siège)
428 699 086
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1999
Date de fin de la personne morale
28/12/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
175000 EUR
Adresse du siège
KERNEVENAS 29360 CLOHARS-CARNOET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULDU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE ROUX DANIELLE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
CLEYRERGUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Clohars-Carnoët
Nom, Prénom(s)
GOYET CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Clohars-Carnoët
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/11/1999
Siret
42869908600016
Nom commercial
S.C.I MINOU
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
KERNEVENAS
29360 , CLOHARS-CARNOET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULDU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3694
Date d'ajout
18/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 18/03/2024 avec effet au 18/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13671
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
30/01/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 19/09/2012 Ancien : 120000 EUR - Nouveau : 175000 EUR Modification relative aux associés à compter du 19/09/2012 : Nouveau : CLEYRERGUE Danielle, Marie, Louise, Associé Société Civile Changement de qualité : GOYET Christian, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).