Entreprise : SCP MENARD ET SCELLE MILLET - SIREN 428 680 268
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2018)
Dénomination
SCP MENARD ET SCELLE MILLET
SIREN (siège)
428 680 268
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2000
Fermeture de l'établissement - 42868026800011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
03/05/2039
Forme juridique
SCP d'avoués d'appel
Capital social
381122.54 EUR
Adresse du siège
20 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD YVES , LEON , EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCELLE EDWIGE
Nom d'usage
MILLET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ménard YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/04/1989
Siret
42868026800011
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AVOUE PRES LA COUR D'APPEL
Adresse
20 QUAI 20 quai de la Megisserie
75001 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000D0170316
Date d'ajout
04/04/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 29-10-2016 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/09/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du 29-10-2015 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/10/2012
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-10-2012, JOURNAL PUBLICATEUR : LA VIE JUDICIAIRE DU : 29-10-2012
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
27238
Date d'ajout
04/05/2000
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU TGI DE PARIS LE 14/10/1999 SOUS LE NUMERO 34
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).