Entreprise : SCI LE POISSON ROUGE - SIREN 428 631 881
Identité
Dénomination
SCI LE POISSON ROUGE
SIREN (siège)
428 631 881
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1999
Dissolution
Date de fin de la personne morale
27/12/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
54 AV D ORNANO 14910 BLONVILLE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUCHIER ELIE , ANICET , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Normanville
Nom, Prénom(s)
BINARD JEANINE , DENISE
Nom d'usage
GAUCHIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Sotteville-lès-Rouen
Nom, Prénom(s)
GAUCHIER SARAH , ALINE , YVETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Normanville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
42863188100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
54 AV D ORNANO
14910 , BLONVILLE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4648
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/09/2020 Liquidateur : GAUCHIER Jeanine Denise Le siège de la liquidation est fixé à : 22 rue Jean 76300 Sotteville-les-Rouen Journal d'annonces légales : La voix le bocage en date du 15/10/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 24/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
1010
Date d'ajout
15/05/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 17/03/2007 : Nouveau : Gauchier Sarah Aline Yvette, associé société civile nouveau : Gauchier Élie Anicet Jean, associé société civile changement de qualité : Gauchier Jeanine Denise, gérant(e) devient gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Codes statistiques attribués par l'INSEE : Siret : 428 631 881 00011 code NAF : 702c la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).