Entreprise : SCI 3R - SIREN 428 614 697
Identité
Dénomination
SCI 3R
SIREN (siège)
428 614 697
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2015
Début d’activité
14/10/1999
Date de fin de la personne morale
05/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété administration exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles qui seront apportés ou acquis par la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10122.61 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES VOSGES 68740 RUMERSHEIM-LE-HAUT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAUCH ALEXANDER , RUDOLF
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Bantzenheim
Nom, Prénom(s)
RAUCH JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Bantzenheim
Nom, Prénom(s)
RAUCH STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Balgau
Nom, Prénom(s)
RAUCH FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Bantzenheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/10/1999
Siret
42861469700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DES VOSGES
68740 , RUMERSHEIM-LE-HAUT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
16/10/2015
Description
Radiation d'office
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5801
Date d'ajout
06/10/2015
Description
Modification relative au dirigeant et aux associés, à compter du 01/07/2015 : ancienne mention : M. RAUCH Richard, gérant nouvelle mention : M. RAUCH Richard, gérant, associé, MM. RAUCH Daniel, RAUCH Frédéric, Alexandre, Jean-François et Stéphane, associés
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).