Entreprise : SCI 2015 - SIREN 428 614 192
Identité
Dénomination
SCI 2015
SIREN (siège)
428 614 192
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1999
Début d’activité
02/11/1999
Date de fin de la personne morale
22/12/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété et administration de biens immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
30 RUE FRANCIS GARNIER 42110 FEURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACONDEMINE PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Feurs
Nom, Prénom(s)
PACCARD CHRISTOPHE , ANTOINE , YVON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Feurs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1999
Siret
42861419200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété et administration de biens immobilier
Autres Activités
propriété et administration de biens immobilier
Adresse
30 RUE FRANCIS GARNIER
42110 , FEURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/11/1999
Siret
42861419200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 AV JEAN JAURES
42110 , FEURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/006724
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 31/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001264
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en date du 19/12/2019 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT 5 rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison Date de cessation des paiements : 19/12/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/12/1999
Description
Historique des observations depuis le 23/12/1999 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 1189 le 23/12/1999 --- Publicité au Journal : PETITES AFFICHES DE LA LOIRE PAGES FOREZIENNES --- Parution au Journal le 26/11/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).