Entreprise : SCI FLAUDE - SIREN 428 611 644
Identité
(Entreprise radiée le 07/10/2020)
Dénomination
SCI FLAUDE
SIREN (siège)
428 611 644
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1999
Date de fin de la personne morale
19/12/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
21 LA FICAUDIERE 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOBLET EVELYNE , ANDREE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
CORBILLE HUGO , BENOIT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/1999
Siret
42861164400017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
achat d'un immeuble bâti sis commune de ste marie sur mer 21 la ficaudière, la propriété, l'adminis- tration et la gestion de tous immeubles
Adresse
21 21 la Ficaudière Sainte Marie Sur Mer
44210 , Pornic - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/10/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-01-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-01-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO D'ANCENIS DU : 17-09-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/07/2008
Description
225020080707 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 04/04/2008 Ancien gérant assoc.Indéf.Resp : M. AUPIAIS Alain Pierre Georges. Gérant associé indéfinim. Resp : M. CORBILLE Hugo Benoît. Associé indéfiniment responsab : Mme NOBLET Evelyne Andree.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/03/2008
Description
700020080318 DIVE20080318 ********* départ d'un associé date d'effet : 8.1.2008 associé indéfiniment responsable partant :MME AUPIAIS Nathalie
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/03/2008
Description
225020080318 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 01/06/2003 Anc. Gérant : M. LE FLOHIC Lionel Jacques. Gérant associé indéfinim. Resp : M. AUPIAIS Alain Pierre Georges.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/12/1999
Description
Historique : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).