Entreprise : SAS LEGRAND - SIREN 428 608 186
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
SAS LEGRAND
SIREN (siège)
428 608 186
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1999
Date de fin de la personne morale
22/12/2098
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
585000 EUR
Adresse du siège
HAM DE LA HARICOTIERE 76210 LANQUETOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND PATRICK , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
BEUZEVILLETTE
Nom, Prénom(s)
HEMARD JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
CARRIE FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
42860818600014
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation forestière toutes activités de travaux publics
Adresse
HAM Hameau la Haricotiere
76210 , Lanquetot - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/2002
Siret
42860818600022
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation forestière
Adresse
900 RUE DE LA LIBERATION
76940 , ARELAUNE-EN-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Mailleraye-sur-Seine
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6307
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce du Havre par suite de transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique à compter du 05/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2051
Date d'ajout
13/06/2003
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE - ANCIENNE : SA LEGRAND - NOUVELLE : SAS LEGRAND - DEPART DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR PATRICK LEGRAND QUI DEVIENT PRESIDENT DEPART DES ADMINISTRATEURS : MR PIERRE GARNIER - MR JEAN-MARIE GOBET ACTES DEPOSES LE 11/06/2003 - UNION AGRICOLE DU 10/04/2003 ET RECTIFICATIF UNION AGRICOLE DU 22/05/2003 Date d'effet : 06/03/2003
Numéro d'observation
851
Date d'ajout
13/03/2003
Description
Augmentation du capital AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 460 000 EUROS NOUVEAU : 585 000 EUROS SUITE A LA FUSION ABSORPTION DE LA SARL SCIERIE DE BROTONNE LA MAILLERAYE SUR SEINE RCS ROUEN 418 941 514 ACTES DEPOSES LE 03/03/2003 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 05/02/2003 Date d'effet : 25/11/2002
Numéro d'observation
609
Date d'ajout
18/02/2003
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET ADJONCTION D'ACTIVITE : TOUTES ACTIVITES DE TRAVAUX PUBLICS A CELLE DE EXPLOITATION FORESTIERE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR PATRICK LEGRAND DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL EGALEMENT ADMINISTRATEUR MISE EN HARMONIE DES STATUTS ACTES DEPOSES LE 13/02/2003 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 05/02/2003 Date d'effet : 22/08/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).