Entreprise : SCI ROMON - SIREN 428 309 397
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2021)
Dénomination
SCI ROMON
SIREN (siège)
428 309 397
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2002
Date de fin de la personne morale
16/07/2115
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
24 RUE FRANCOIS GAUTHIER 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMON EMMANUELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris 19e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/12/1966
Siret
42830939700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de tous immeubles
Adresse
24 RUE 24 Rue François Gauthier
62300 , Lens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
42830939700019
Code APE
702C
Adresse
29 RUE RENE LANOY
62300 , LENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : ROMON Emmanuelle, siège de la liquidation : 14 Rue de Cambrai 75019 Paris 19e Arrondissement, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 23/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20033
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).