Entreprise : ENERGIE FRANCAISE - SIREN 428 299 663
Identité
Dénomination
ENERGIE FRANCAISE
SIREN (siège)
428 299 663
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1999
Date de fin de la personne morale
14/12/2098
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7650 EUR
Adresse du siège
26 AV DE THIES 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERICENTRE 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORE-CHEVALIER ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Bretteville-l'Orgueilleuse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
42829966300016
Code APE
518J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente, rénovation d'installations de chauffage électrique
Adresse
26 AV 26 Avenue de Thiès
14000 , Caen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Péricentre 3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3280
Date d'ajout
03/04/2017
Description
Radiation du RCS le 03/04/2017 avec effet au 30/03/2017 Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 30/03/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4504
Date d'ajout
06/08/2007
Description
Faillite personnelle pour une durée de 15 ans de MORE-CHEVALIER Eric - Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 20/06/2007
Numéro d'observation
951
Date d'ajout
20/02/2006
Description
Jonction de procédures Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Caen en date du 15/02/2006, jonction de la procédure avec Société C.G.N ELECTRICITE. Actif Passif communs. Date d'effet : 15/02/2006
Numéro d'observation
5145
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Jugement de changement de juge-commissaire suppléant Ancien : Nativelle Françoise, Nouveau :Vincent Marcel Date d'effet : 04/08/2005
Numéro d'observation
4484
Date d'ajout
19/09/2003
Description
Liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité. Liquidateur : Maître DOUTRESSOULLE, 77 Rue de Bernières, 14000 CAEN à compter du 17/09/2003. Date d'effet : 17/09/2003
Numéro d'observation
2167
Date d'ajout
28/04/2003
Description
Mention d'office Représentant des salariés : KIMPE Delphine Date d'effet : 08/04/2003
Numéro d'observation
1730
Date d'ajout
03/04/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général Administrateur : Maitre PIOLLET, 8, Place Gardin, Résidence Duc Guillaume, 14000 CAEN, Mission : ASSISTANCE, Représentant des créanciers : Maître DOUTRESSOULLE, 77, Rue de Bernières 14000 CAEN, Juges commissaires : Monsieur Jean-Paul DUPUIS (Titulaire), Madame Françoise NATIVELLE (Suppléant), Date de cessation des paiements : 30/03/2003, Période d'observation : 6 MOIS, A compter du 03/04/2003 Date d'effet : 03/04/2003
Numéro d'observation
1700
Date d'ajout
02/04/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements Effectuée au TC de Caen le 02/04/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).