Entreprise : VAL. INVEST - SIREN 428 294 854
Identité
Dénomination
VAL. INVEST
SIREN (siège)
428 294 854
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1999
Début d’activité
24/11/1999
Date de fin de la personne morale
16/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Directement ou indirectement, la prise de participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales, la gestion financière de ses filiales, l'acquisition et la gestion d'immeubles et de valeurs mobilières. Toutes prestations administratives, comptables, informatiques et commerciales au profit des sociétés filiales et des participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
275000 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE LA CALLUNE 33380 MIOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALTAT DAMIEN , THIERRY , FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Biscarrosse
Nom, Prénom(s)
VALTAT THIERRY , PIERRE , AIME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Biscarrosse
Dénomination
COMPTABILITE - REVISION - GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/11/1999
Siret
42829485400032
Nom commercial
VAL.INVEST
Enseigne
VAL.INVEST
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Directement ou indirectement, la prise de participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales, la gestion financière de ses filiales, l'acquisition et la gestion d'immeubles et de valeurs mobilières. Toutes prestations administratives, comptables, informatiques et commerciales au profit des sociétés filiales et des participations.
Autres Activités
Directement ou indirectement, la prise de participation dans tous fonds de commerce ou sociétés commerciales, la gestion financière de ses filiales, l'acquisition et la gestion d'immeubles et de valeurs mobilières. Toutes prestations administratives, comptables, informatiques et commerciales au profit des sociétés filiales et des participations.
Adresse
1 CHE DE LA CALLUNE
33380 , MIOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1999
Siret
42829485400024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DES CANADIENS
76520 , LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES POINTES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1999
Siret
42829485400016
Code APE
741J
Adresse
ZA DE LA BRIQUETERIE
76160 , SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8413
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Radiation du RCS le 26/07/2018 avec effet au 30/06/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : Dépot de l'acte le : 25/07/2018 sous le numéro : 49539
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).