Entreprise : AXES - SIREN 428 292 205
Identité
Dénomination
AXES
SIREN (siège)
428 292 205
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1999
Début d’activité
10/12/1999
Date de fin de la personne morale
13/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Courtage et représentation dans la vente de tous produits non réglementés et notamment les produits se rapportant à l'électricité l'électronique les produits de bâtiment
Code APE
4613Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
63 RUE VICTOR HUGO 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOPRIAM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPUGNA BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1999
Siret
42829220500013
Code APE
4613Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Courtage et représentation dans la vente de tous produits non réglementés et notamment les produits se rapportant à l'électricité l'électronique les produits de bâtiment
Autres Activités
Courtage et représentation dans la vente de tous produits non réglementés et notamment les produits se rapportant à l'électricité l'électronique les produits de bâtiment
Adresse
63 RUE VICTOR HUGO
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOPRIAM
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
51131
Date d'ajout
26/04/2007
Description
Démission pour ordre de Mr ESPUGNA Bernard En qualité de Gérant A compter du 07/03/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30586
Date d'ajout
29/03/2006
Description
Ordonnance de Monsieur le Juge Commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés En date du 28/03/2006 Radiation d'office de Monsieur Bernard ESPUGNA en qualité de gérant
Numéro d'observation
14693
Date d'ajout
01/03/2005
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
20632
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).