Entreprise : SCI NEUVE - SIREN 428 269 351
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2023)
Dénomination
SCI NEUVE
SIREN (siège)
428 269 351
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1999
Date de fin de la personne morale
13/12/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
29 GR DES FABRE 13800 ISTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER KARL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
ISTRES
Nom, Prénom(s)
MULLER MICHAEL , HANS , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
ISTRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/10/1999
Siret
42826935100014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUCTION, ACQUISITION, GESTION D'IMMEUBLES D'HABITATION
Adresse
29 GR 29 GRANDE RUE DES FABRES
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9639
Date d'ajout
23/08/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Salon-de-Provence le 23/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4350
Date d'ajout
17/04/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2638
Date d'ajout
26/06/2003
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : MR LARKEM ABDSALAM NOUVEAU GERANT : MR MULLER KARL Date d'effet : 28/02/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).