Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CATREDAIE - SIREN 428 258 545
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CATREDAIE
SIREN (siège)
428 258 545
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1999
Début d’activité
01/10/1999
Date de fin de la personne morale
20/12/2098
Date de clôture
31/10
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Location de biens agricoles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
62720 EUR
Adresse du siège
LA CATREDAIE 56490 MENEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEHENNEUC ALAIN , MICHEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Ménéac
Nom, Prénom(s)
ROUAULT CHRISTINE , ODILE , VICTORINE
Nom d'usage
GUEHENNEUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Ménéac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42825854500014
Nom commercial
EARL DE LA CATREDAIE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de biens agricoles
Autres Activités
Location de biens agricoles
Adresse
LA CATREDAIE
56490 , MENEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1342
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Changement de dénomination à compter du 01/02/2015 Ancienne : EARL DE LA CATREDAIE Nouvelle : Groupement Foncier Agricole DE LA CATREDAIE Transformation de la société à compter du 01/02/2015 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement foncier agricole (GFA) Modification des principales activités de l'entreprise à compter du 01/02/2015 : Ancien : vaches laitières, veaux en intégration, cultures Nouveau : location de biens agricoles Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2015 : Qualité exacte de Mme GUEHENNEUC Christine Odile Victorine : Gérant, Associé indéfiniment responsable Qualité exacte de Mr GUEHENNEUC Alain Michel Marie : Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).