Entreprise : R G C - SIREN 428 251 383
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2022)
Dénomination
R G C
Sigle
SCI
SIREN (siège)
428 251 383
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1999
Fermeture de l'établissement - 42825138300017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
13/12/2098
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
LD LE DERONTET 01360 BELIGNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAIX HERVE , MAURICE , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
SAINT MAURICE DE GOURDANS
Nom, Prénom(s)
GULLING JOEL , JEAN , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Bourg-Saint-Christophe
Nom, Prénom(s)
GULLING PATRICK , MARCEL , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
MEYZIEU
Nom, Prénom(s)
GARDENT PATRICIA , GENEVIEVE , MARIE
Nom d'usage
CAIX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Gourdans
Nom, Prénom(s)
VAGNET SYLVIE , ARLETTE
Nom d'usage
GULLING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Meyzieu
Nom, Prénom(s)
CAIX MARIE-LAURE , CLAUDE , MARGUERITE
Nom d'usage
GULLING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Bourg-Saint-Christophe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/11/1999
Siret
42825138300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L ACQUISITION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
LD ZA LES 2 B LIEUDIT LE FOLU
01120 , BELIGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29509
Date d'ajout
15/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : GULLING JOEL JEAN AUGUSTE, siège de la liquidation : 89 Rue du Mas Choquet 01800 Bourg-Saint-Christophe, parution de la publicité légale : La Tribune Républicaine paru le 07/04/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).