Entreprise : CIE GENER DES MOTEURS ELECTRIQUES - SIREN 428 248 439
Identité
Dénomination
CIE GENER DES MOTEURS ELECTRIQUES
Sigle
CGME
SIREN (siège)
428 248 439
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1999
Date de fin de la personne morale
08/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8441422.23 EUR
Adresse du siège
22 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MONGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDON DANIEL , ANDRE , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Amayé-sur-Orne
Nom, Prénom(s)
CHIARASINI CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
BARBIER FRINAULT & CIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2000
Siret
42824843900013
Code APE
2711Z - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, production et commercialisation de moteurs électriques
Adresse
22 PL 22 Place DES VOSGES
92979 , Paris la Défense CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MONGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/08/2000
Siret
42824843900021
Code APE
297A
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
14650 , CARPIQUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42824843900039
Code APE
297A
Adresse
RUE DE ST JEAN
50000 , SAINT-LO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DEPARTEMENTAL N°11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92041
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12/12/2018 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36335
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 01/12/2017 nommant BCM mission conduite par Me Charles-Henri CARBONI 35/37 avenue Sainte Foy 92200 Neuilly sur Seine mandataire ad hoc mandataire ad litem en remplacement du mandataire ad hoc mandataire ad litem précedemment désigné
Numéro d'observation
5450
Date d'ajout
01/06/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
38783
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
26382
Date d'ajout
04/04/2016
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
26381
Date d'ajout
04/04/2016
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
24672
Date d'ajout
18/03/2016
Description
Ordonnance du Juge-Commissaire en date du 07/03/2016 mettant fin à la mission du représentant des créanciers.
Numéro d'observation
59930
Date d'ajout
23/10/2012
Description
Par jugement en date du 16 octobre 2012, ce tribunal a désigné la SELAS SEGARD-CARBONI, mission conduite par Me Didier SEGARD et Me Francisque GAY, administrateurs judiciaires, en qualité de mandataires de justice, avec la mission de mandataire ad-hoc.
Numéro d'observation
77846
Date d'ajout
02/11/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/11/2010 , proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan pour une durée de 4 ans mois
Numéro d'observation
13780
Date d'ajout
05/05/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 05/05/2009 , mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
2026
Date d'ajout
15/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 15/01/2008 , Désignant Selas Segard-Carboni Mission Conduite Par Me Segard 3 Ave de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
1298
Date d'ajout
10/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10/01/2008 nommant M. Mandrillon Jérôme juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
66343
Date d'ajout
14/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14/09/2006 , proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan Jusqu au 18/09/2010
Numéro d'observation
2997
Date d'ajout
10/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 10/02/2004 , mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
1934
Date d'ajout
27/01/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 27/01/2004 Nommant M. MANDRILLON JEROME juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
1058
Date d'ajout
14/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 09/01/2003 mettant fin à la mission du juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
1057
Date d'ajout
14/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 09/01/2003 nommant M. CLAUVEL ROBERT juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
98157
Date d'ajout
18/12/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 18/12/2002 , accorde un délai supplémentaire de 12 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
90390
Date d'ajout
18/09/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 18/09/2002 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE COFIME - NOMME CO-COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN ME DIDIER SEGARD 130 RUE DU 8 MAI 1945 92000 NANTERRE ET ME FRANCISQUE GAY 3 AVE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE - DUREE DU PLAN : 4 ANS - MAINTIEN LA SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET ET ME THIERRY 3/5/7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON, REPRESENTANTS DES CREANCIERS - MAINTIENT LES ADMINISTRATEURS AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN JUSQU'A LA SIGNATURE DES ACTES DE CESSION- NOM DU JUGE-COMMISSAIRE : M. FRANCOIS PAOLINI - NOM DU JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. ROBERT CLAUVEL - SOUS LE NUMERO 01J793
Numéro d'observation
87711
Date d'ajout
25/07/2002
Description
Mention d'office : Me Didier Segard a pour mision d'assurer seul la gestion de l'entreprise suite au jugement du T.C. de Nanterre en date du 13/03/2002 -
Numéro d'observation
80883
Date d'ajout
14/03/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13/03/2002 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
80850
Date d'ajout
14/03/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13/03/2002 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de Assurer seuls la gestion de l'entreprise
Numéro d'observation
50201
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
72385
Date d'ajout
13/09/2001
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 12/09/2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 01j793 , date de cessation des paiements le 07/09/2001 , et a désigné juge commissaire M. François Paolini , juge commissaire suppléant M. robert Clauvel , administrateur Me Didier Segard 130 rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre et me francisque gay 3 ave de Madrid 92200 Neuilly sur seine avec pour mission de Assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition , représentant des créanciers Scp Becheret-thierry mission conduite par les deux associés 3.5.7 ave Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
33648
Date d'ajout
11/09/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre , en date du 11/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).