Entreprise : SCI Y.C. 45 - SIREN 428 242 796
Identité
Dénomination
SCI Y.C. 45
SIREN (siège)
428 242 796
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2020
Début d’activité
01/01/2020
Date de fin de la personne morale
15/07/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
21 BD SAINT GUERIN 56750 DAMGAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORMONT YVES , PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Deshaies
Nom, Prénom(s)
GOMEZ Y MAQUEDANO CARMEN
Nom d'usage
FORMONT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Deshaies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
42824279600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de biens immobiliers
Autres Activités
Location de biens immobiliers
Adresse
21 BD SAINT GUERIN
56750 , DAMGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/1999
Siret
42824279600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
HALLES DU CHATELET
45000 , ORLEANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/07/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 21 boulevard Saint Guérin 56750 Damgan RCS VANNES 2020 D411 LE 01-01-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5066
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/01/2020 : Ancienne adresse : Centre Commercial Des halles Chatelet 45000 Orleans Nouvelle adresse : 21 boulevard SAINT GUERIN 56750 Damgan Modification relative aux associés à compter du 01/01/2020 : Nouveau : DUPRE Carmen, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : FORMONT Yves, Pascal, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2020 : Modifié : FORMONT Yves, Pascal, Gérant, demeurant chemin de la Pointe-batterie 97126 Deshaies
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).