Entreprise : S.L.V.M. (SOCIETE DE LOCATION VENTE DE MATERIEL) - SIREN 428 197 636
Identité
Dénomination
S.L.V.M. (SOCIETE DE LOCATION VENTE DE MATERIEL)
SIREN (siège)
428 197 636
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1999
Début d’activité
01/09/1999
Date de fin de la personne morale
07/12/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Démolition, construction, transport et traitement de déchets, exploitation de décharges et carrières.
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
LA RENAUDIERE 38210 SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU GOURET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHE FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Saint-Marcel-Paulel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
42819763600015
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Démolition, construction, transport et traitement de déchets, exploitation de décharges et carrières.
Autres Activités
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
LA RENAUDIERE
38210 , SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU GOURET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/005959
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 23/02/2021 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/023005
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/12/2020 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée. Juge commissaire : Monsieur GONON Bernard, Juge commissaire suppléant : Monsieur BARUT Yves, Liquidateur judiciaire : Maître GUYOT Christian 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble
Numéro d'observation
F16/013044
Date d'ajout
06/09/2016
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 06/09/2016 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F08/013097
Date d'ajout
07/10/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 07/10/2008 prononçant la Liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 06/01/2009 Liquidateur-judiciaire : Me GUYOT Christian 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : Me SAPIN Bruno 1 PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE mission : assurer seul et entièrement l'administration de la société. Date de cessation des paiements : 26/09/2008
Numéro d'observation
F08/010543
Date d'ajout
11/08/2008
Description
-Ancienne dénomination : VALGO DECONSTRUCTION SUD EST.
Numéro d'observation
F07/002230
Date d'ajout
26/02/2007
Description
-Ancienne dénomination : SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES ET MATERIELS - SLVM
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 03.12.1999 LA TERRE DAUPHINOISE du 01.12.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).