Entreprise : SCI PACHRIJAC - SIREN 428 189 179
Identité
Dénomination
SCI PACHRIJAC
SIREN (siège)
428 189 179
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Début d’activité
03/01/1973
Date de fin de la personne morale
22/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE ET GUY PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La souterraine
Nom, Prénom(s)
RIDOIRE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La souterraine
Dénomination
CAPELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1973
Siret
42818917900024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Autres Activités
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Adresse
RUE ANDRE ET GUY PICOTY
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
42818917900016
Code APE
702A
Adresse
BRIDIERS
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
502
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2012 :Partant : SCHILDT NEE PICOTY Pascale, Gérant Nouveau : PICOTY michel, Gérant-Nouveau : RIDOIRE christian, Gérant-Nouveau : SAS CAPELLA, Associé indéfiniment responsable-Nouveau : SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY, Associé indéfiniment responsable- changement administratif du libellé de l'adresse du siège et de l'ets principal ancienne : rue A PICOTY nouvelle : rue André et Guy PICOTY - prorogation de durée de 99 ans acd 04.09.2002- régularisation suite à erreur matériel des agents du TGI de GUERET -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).