Entreprise : SCI LA MALADRERIE - SIREN 428 169 528
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2020)
Dénomination
SCI LA MALADRERIE
SIREN (siège)
428 169 528
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1999
Fermeture de l'établissement - 42816952800026
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2020
Fermeture de l'établissement - 42816952800018
- Date d'effet de la fermeture : 06/09/2011
Date de fin de la personne morale
07/12/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
160 RUE LOUIS VICTOR DE BROGLIE 51430 BEZANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARDY BRIGITTE
Nom d'usage
FAVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Tinqueux
Nom, Prénom(s)
DESPEE BRUNO , RENE , CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Tinqueux
Nom, Prénom(s)
FAVRE JEAN-PIERRE , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Tinqueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
42816952800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 RUE JOSEPH CUGNOT
51430 , TINQUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
42816952800026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
160 RUE 160 rue Louis-Victor de Broglie
51430 , Bezannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12914
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Dissolution à compter du 06/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/12/2019, liquidateur : DESPEE Bruno René Charles et FAVRE Jean-Pierre Claude, siège de la liquidation : 160 Rue Louis-Victor de Broglie 51430 Bezannes, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 16/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).