Entreprise : TNMPC SARL - SIREN 428 149 504
Identité
Dénomination
TNMPC SARL
SIREN (siège)
428 149 504
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1999
Début d’activité
01/10/1999
Date de fin de la personne morale
02/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE, VENTE DE MOBILIER INFORMATIQUE MAINTENANCE PRESTATIONS DE SERVICES SERVICE APRES VENTE ETC...
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 AV HECTOR RIVIEREZ 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECOTIERE NADINE , CHANTAL , JULIETTE
Nom d'usage
MONNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42814950400014
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE, VENTE DE MOBILIER INFORMATIQUE MAINTENANCE PRESTATIONS DE SERVICES SERVICE APRES VENTE ETC...
Adresse
14 AV HECTOR RIVIEREZ
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95
Date d'ajout
18/02/2002
Description
PV D'ASSEMBLEE DU 7/02/02. STATUTS MIS A JOUR.
Numéro d'observation
1357
Date d'ajout
12/10/2001
Description
Changement de gérant PARTANT : MONNIER ANTOINE NOUVEAU : ECOTIERE EPOUSE MONNIER NADINE CHANTAL (A COMPTER DU 01.10.2001) ANNONCES LEGALES : SEMAINE GUYANAISE DU 11.10.2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).