Entreprise : OPTIQUE CHAUVEAU - SIREN 428 082 549
Identité
(Entreprise radiée le 08/01/2021)
Dénomination
OPTIQUE CHAUVEAU
SIREN (siège)
428 082 549
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1999
Date de fin de la personne morale
12/12/2098
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
12 BD DES CHATEAUX 86300 CHAUVIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUERE ANNIE , MONIQUE , MICHELE
Nom d'usage
CHAUVEAU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Chauvigny
Nom, Prénom(s)
CHAUVEAU DOMINIQUE , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Chauvigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42808254900018
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
27 PL DU MARCHE
86300 , CHAUVIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/2016
Siret
42808254900026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placements, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières, la gestion de ces titres et valeurs mobilières.
Adresse
12 BD 12 Boulevard des Châteaux
86300 , Chauvigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
08/01/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 10-04-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
15/04/2020
Description
Dissolution à compter du 21-02-2020, journal publicateur : COURRIER FRANCAIS du : 20-03-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).