Entreprise : SCI LA FERRONNIERE - SIREN 427 840 483
Identité
Dénomination
SCI LA FERRONNIERE
SIREN (siège)
427 840 483
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Début d’activité
30/09/1971
Date de fin de la personne morale
27/10/2021
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété par voie d'acquisition d'un terrain à Moyaux lotissement la ferronnière et annexes construction aménagement d'habitation location administration
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
LE VAL SERY 14590 MOYAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BICHOT ALBERT , JULES , FELIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
Rocques
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU MARIE , MADELEINE , PAULETTE
Nom d'usage
DESOUCHES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU CLAUDE , MICHEL , MARIE-JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Beauvallon
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU JACQUES , RENE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Les ponts-de-ce
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU PAUL , MARY-JOSEPH , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Mours-Saint-Eusèbe
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU BERNARD , JEAN , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Fontaine-la-Louvet
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU MARIE-THERESE , JOSEPHE , ANTOINETTE , GABRIELLE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Saint-Ange et Torcay
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU OLIVIER , JEAN , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU MARIE-FRANCOISE , GABRIELLE , SUZANNE , JOSEPHE
Nom d'usage
BONTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Saint-Désir
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEAU PIERRE , CHRISTIAN , BERNARD , MARIE-JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Reventin-Vaugris
Nom, Prénom(s)
CHARLES BERENICE , FRANCOISE , GABRIELLE , GERMAINE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
BARJOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Tourgéville
Nom, Prénom(s)
CHARLES DAPHNE , SIMONE , ALBERTINE , HERMINE , NOELLE
Nom d'usage
LEFRANC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
CHARLES HELENE , MONIQUE , FRANCOISE
Nom d'usage
STORELLI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Moyaux
Nom, Prénom(s)
CORNU YVONNE , MARGUERITE , ANTOINETTE , MARIE-JOSEPH
Nom d'usage
CHARBONNEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
Evreux
Nom, Prénom(s)
TUSCH INGRID
Nom d'usage
CHARLES-DUBREUIL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Moyaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1971
Siret
42784048300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété par voie d'acquisition d'un terrain à Moyaux lotissement la ferronnière et annexes construction aménagement d'habitation location administration
Autres Activités
Propriété par voie d'acquisition d'un terrain à Moyaux lotissement la ferronnière et annexes construction aménagement d'habitation location administration
Adresse
LE VAL SERY
14590 , MOYAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3388
Date d'ajout
26/11/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/07/2009 : Partant : CHARLES-DUBREUIL Philippe Robert, Gérant Nouveau : CHARLES-DUBREUIL Ingrid, Gérant associé Nouveau : BICHOT Albert Jules Félix, Associé Société Civile Nouveau : BARJOT Bérénice Françoise Gabrielle Germaine Marie-Josèphe, Associé Société Civile Nouveau : LEFRANC Daphné Simone Albertine Hermine Noëlle, Associé Société Civile Nouveau : STORELLI Hélène Monique Françoise, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Yvonne Marguerite Antoinette Marie-Joseph, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Olivier Jean Antoine, Associé Société Civile Nouveau : DUVAL Marie-Thérèse Josèphe Antoinette Gabrielle, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Bernard Jean Etienne, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Paul Mary-Joseph Raymond, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Jacques René Joseph, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Claude Michel Marie-Joseph, Associé Société Civile Nouveau : DESOUCHES Marie Madeleine Paulette, Associé Société Civile Nouveau : CHARBONNEAU Pierre Christian Bernard Marie-Joseph, Associé Société Civile Nouveau : BONTE Marie-Françoise Gabrielle Suzanne Josèphe, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Codes statistiques attribués par l'INSEE codé ape : 702c numéro Siret : 427 840 483 00015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).