Entreprise : SCI DE L'AVENUE DE BRIMONT NUMERO 32 - SIREN 427 727 250
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2021)
Dénomination
SCI DE L'AVENUE DE BRIMONT NUMERO 32
SIREN (siège)
427 727 250
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Fermeture de l'établissement - 42772725000016
- Date d'effet de la fermeture : 08/04/2021
Date de fin de la personne morale
30/10/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
395200 EUR
Adresse du siège
6 RUE ALFRED JARRY 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOSSE OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Croissy sur Seine
Nom, Prénom(s)
WINSPEARE NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
WINSPEARE BRIGITTE
Nom d'usage
BARRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
La rochelle
Nom, Prénom(s)
OUVRIER-BUFFET CLAIRE
Nom d'usage
JOLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Gellin
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Anet
Nom, Prénom(s)
ALAUZET ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
DELACROIX CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
HUTEN NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Joué-les-Tours
Nom, Prénom(s)
SEBAUX YVES-ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
LEVRAULT EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Bougival
Nom, Prénom(s)
HUTEN ELISABETH
Nom d'usage
SEBAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Joué-les-Tours
Nom, Prénom(s)
SEBAUX DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
SEBAUX MARIE-GENEVIEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
SEBAUX BRIGITTE
Nom d'usage
VEZINET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
SEBAUX FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Montbrison
Nom, Prénom(s)
BECAGLI BRIGITTE
Nom d'usage
CALMETTES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1926
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SCHICK EDITH
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Paris 01
Nom, Prénom(s)
VIGNOLES JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1926
Commune de résidence
Chambray-les-Tours
Nom, Prénom(s)
VIGNOLES JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Lyon 04
Nom, Prénom(s)
VIGNOLES PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Lyon 02
Nom, Prénom(s)
VIGNOLES FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PACK LUCIE
Nom d'usage
MAWAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
CHATOU
Nom, Prénom(s)
DERRE GENEVIEVE
Nom d'usage
CATELIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
CHATOU
Nom, Prénom(s)
LYNHAM DIANE
Nom d'usage
BERTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
CHATOU
Nom, Prénom(s)
MAZZA ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
GARCHES
Nom, Prénom(s)
BRUNET BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
PARIS 01
Nom, Prénom(s)
DUMOULIN ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
PARIS 18
Nom, Prénom(s)
CREHANGE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1930
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
TOULON ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
CHATOU
Nom, Prénom(s)
SEBAUX ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
NAU FRANCOISE
Nom d'usage
GUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
PARIS 05
Nom, Prénom(s)
NAU ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DELOR JACQUELINE
Nom d'usage
REVILLON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
PARIS 14
Nom, Prénom(s)
FONVIELLE DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
LEFAUCHEUX SYLVIE
Nom d'usage
DOUSSARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
GARCHES
Nom, Prénom(s)
GOSSE MARIE-ISABELLE
Nom d'usage
LOMBARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
LE BOURG D OISANS
Nom, Prénom(s)
CALMETTES JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
GOSSE MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
GERBIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
MONTJOUX
Nom, Prénom(s)
SEBAUX JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
VAUCRESSON
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN CHANTAL
Nom d'usage
MICARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
VILLARS LES DOMBES
Nom, Prénom(s)
BOUREAU JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
ST MALO
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN ANNE-LAURE
Nom d'usage
TOUTAIN-SIMONI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Cogolin
Nom, Prénom(s)
TOUTAIN SOLENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
GASSIN
Nom, Prénom(s)
CATELIER JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
BISSON MARILYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Mandelieu-la-Napoule
Nom, Prénom(s)
POUSSINE JOSETTE
Nom d'usage
NAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
PARIS 08
Nom, Prénom(s)
LE COUEDIC CATHERINE
Nom d'usage
MALHERBE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
RENNES
Nom, Prénom(s)
DE BRUX JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Corzé
Nom, Prénom(s)
WINSPEARE ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BRIDIER YVONNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
CATELIER MARIE-LAURE
Nom d'usage
ASSAH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/03/1967
Siret
42772725000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation et mise en valeur d'un terrain et d'un meuble sis à Chatou Avenue de Brimont numéro 32 qui sera acheté par la société en vue de l'installation d'une maison de Sante.
Adresse
6 RUE 6 rue Alfred Jarry
53000 , Laval - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6958
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Laval le 27/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3164
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
5027
Date d'ajout
29/11/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/10/2012 : Partant : VIGNOLES née BOUREAU Henriette, Associée décédée le 13/01/2012 Partant : SEBAUX Henri, Associé décédé le 02/02/2012 Partant : CALMETTES Bernard, Associé décédé le 29/07/2012 Partant : LEVRAULT Paul, Associé décédé le 27/01/2012 Nouveau : DELACROIX Catherine, Associée Nouveau : LEVRAULT Edouard, Associé Nouveau : HUTEN née SEBAUX Elisabeth, Associée Nouveau : HUTEN Noël, Associé Nouveau : SEBAUX Yves-André, Associé Nouveau : SEBAUX née VEZINET Brigitte, Associée Nouveau : SEBAUX François, Associé Nouveau : SEBAUX Denis, Associé Nouveau : SEBAUX Marie-Geneviève, Associée Nouveau : CALMETTES née BECAGLI Brigitte, Associée Nouveau : BRUNET née SCHICK Edith, Associée Nouveau : VIGNOLES Jean-Pierre, Associé et membre de l'indivision VIGNOLES Henriette Nouveau : VIGNOLES Patrick, Associé et membre de l'indivision VIGNOLES Henriette Nouveau : VIGNOLES Florence, Associée et membre de l'indivision VIGNOLES Henriette Nouveau : VIGNOLES Jean-Christophe, Associé et membre de l'indivision VIGNOLES Henriette
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).