Entreprise : FIMAF - SIREN 427 280 524
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2023)
Dénomination
FIMAF
SIREN (siège)
427 280 524
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1972
Fermeture de l'établissement - 42728052400054
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2022
Fermeture de l'établissement - 42728052400039
- Date d'effet de la fermeture : 05/07/2016
Fermeture de l'établissement - 42728052400047
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2022
Date de fin de la personne morale
05/12/2022
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
910962 EUR
Adresse du siège
RTE D ESPALION 12850 ONET-LE-CHATEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BALQUIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBOUY STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
VIRENQUE JEAN-CLAUDE , PAUL , ADRIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Comps-la-Grandville
Nom, Prénom(s)
SOLIGNAC HERVE , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Palhers
Nom, Prénom(s)
LACOMBE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
GOMBERT JEAN-MARC , ARTHUR , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Valady
Nom, Prénom(s)
CABRIT PIERRE , JACQUES , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Sainte-Croix
Nom, Prénom(s)
FABRE MARIE-HELENE , NOELLE , RAYMONDE
Nom d'usage
BALARD
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Onet-le-Château
Nom, Prénom(s)
DURADE ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Réalville
Nom, Prénom(s)
SIMON DENIS , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Onet-le-Château
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
SARL GEC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1972
Siret
42728052400054
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
1- bricolage, jardinage, libre-service 2- vente de machines de laiterie, pièces détachées et appareils ménagers 3- holding (à compter du 01/07/94 - création)
Adresse
RTE route d'Espalion
12850 , Onet-le-Château - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Balquières
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1973
Siret
42728052400039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
BEL AIR
12000 , RODEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1977
Siret
42728052400047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Bricolage, jardinage, libre-service
Adresse
RTE HAUTE DE FARROU
12200 , VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 04/01/2022. Dénomination de l'associé unique : MADINTER, Rodez : 348598111. Journal d'annonces légales : Le Bulletin d'Espalion paru le 02/12/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3796
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 347.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).