Entreprise : S T P A B SOC - SIREN 427 020 235
Identité
Dénomination
S T P A B SOC
Sigle
STPAB
SIREN (siège)
427 020 235
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1990
Date de fin de la personne morale
06/02/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
65553.08 EUR
Adresse du siège
MOIGNY 91490 MILLY-LA-FORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ONCY SUR ECOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Étampes
Nom, Prénom(s)
MME BIGOT HUGUETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
MR ALBERT FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
VERT SAINT DENIS
Nom, Prénom(s)
MR FORTHOMME CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Livry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROUJOUAN YVON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/11/1989
Siret
42702023500029
Code APE
451A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Tous travaux publics et particuliers de terrassements, bordure et assainissement
Adresse
MOIGNY
91490 , MILLY-LA-FORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ONCY SUR ECOLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25526
Date d'ajout
03/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 03/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9001
Date d'ajout
26/02/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
25652
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
51050
Date d'ajout
07/02/1990
Description
Transfert Dde St Aubin St Branché carre les tombes 89200 Avallon Rc Avallon 70 b 23 à compter du 03.11.89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).