Entreprise : HEALTH WEB ERS - SIREN 425 134 806
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2022)
Dénomination
HEALTH WEB ERS
Sigle
H.W.M.
SIREN (siège)
425 134 806
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2006
Date de fin de la personne morale
23/10/2098
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
113470 EUR
Adresse du siège
29 B RUE SADI CARNOT 59280 ARMENTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEL CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
BOUTE DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Nieppe
Dénomination
S.A.R.L. Frédéric LECLERCQ et ASSOCIES "Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1999
Siret
42513480600016
Nom commercial
MON REGIME PRO
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PROMOTION DU BIEN-ETRE ET DE LA SANTE AUPRES DU GRAND PUBLIC PAR L'UTILISATION DES MOYENS MODERNES DE COMMUNICATION MISE A DISPOSITION D'OUTILS ET DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
Adresse
35 ALL 35 allée Lavoisier
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
42513480600024
Code APE
741G
Adresse
7 RUE SADI CARNOT
59280 , ARMENTIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
42513480600032
Enseigne
MON REGIME PRO
Code APE
741G
Adresse
92 AV JEAN LEBAS
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92-94
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2006
Siret
42513480600040
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
29 B RUE SADI CARNOT
59280 , ARMENTIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/04/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 26-02-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Croix du Nord du 11-02-2022 et rectificatif DU : 15-04-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
11/04/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 26-02-2021
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/10/2006
Description
Radiation consécutive au transfert du siège à ARME NTIERES (59280) 29Bis rue Sadi Carnot (RCS LILLE 2 006B1734) en date du 2/04/2006
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/10/2006
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 35 Allée Lavoisier - RCS ROUBAIX TOURCOING 1999 B 929 A dater du 02/04/ 2006. Acte constitutif : Dépôt au Greffe de ROUBAI X TOURCOING le 24/11/1999 publié dans la Gazette d e la Région du Nord du 06/11/1999 Transfert : Dépô t au Greffe de LILLE le 21/07/2006 publié dans la Gazette de la Région du Nord du 14 au 20/04/2006.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/07/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 19/07/2002.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/07/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 19/07/2002.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/11/1999
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 6/ 11/1999 ET ADDITIF DU 27/11/1999
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 02/04/2006. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).