Entreprise : SCI FLEURUS INVESTISSEMENT - SIREN 425 103 504
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2021)
Dénomination
SCI FLEURUS INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
425 103 504
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2011
Date de fin de la personne morale
29/09/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
83820 EUR
Adresse du siège
45 B RUE RAYMOND LEFEBVRE 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOLZER PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURUET-AUBERTOT ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALCINVEST
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Gentilly
Dénomination
STONES INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
PATRICK BOLZER PARTICIPATIONS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1999
Siret
42510350400014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
30 RUE DE FLEURUS
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/11/1999
Siret
42510350400022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE ET LA JOUISSANCE SOUS TOUTES SES FORMES, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, CREDIT-BAIL
Adresse
45 B RUE 45 bis Rue Raymond Lefevre
94250 , Gentilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59808
Date d'ajout
18/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Dissolution à compter du 01/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2021, liquidateur : ALCINVEST, siège de la liquidation : 45 bis Rue Raymond Lefevre 94250 Gentilly, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes paru le 29/10/2021
Numéro d'observation
74955
Date d'ajout
30/09/2011
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).