Entreprise : ALIZE COMMODITIES - SIREN 425 064 045
Identité
Dénomination
ALIZE COMMODITIES
SIREN (siège)
425 064 045
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1999
Date de fin de la personne morale
16/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2286735.26 EUR
Adresse du siège
5 PL TRISTAN BERNARD 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUTAY HUBERT , EDOUARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Maisons Laffitte
Nom, Prénom(s)
BOYA THOMAS , SETONDJI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Nom, Prénom(s)
BANYBAH AFIWAVI , ENYONAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Nom, Prénom(s)
GALIPE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
BARBIER FRINAULT ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/11/1999
Siret
42506404500023
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE COURTAGE ET LE NEGOCE TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER DE MATIERES PREMIERES NOTAMMENT AGRO-ALIMENTAIRES
Adresse
5 PL TRISTAN BERNARD
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/1999
Siret
42506404500015
Code APE
513T
Adresse
15 AV LA FONTAINE
78600 , MAISONS-LAFFITTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B1952123
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 09/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
07/06/2011
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07/06/2011, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201101583, date de cessation des paiements le 31/05/2011, et a désigné : juge commissaire Madame GUEGAN liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
53432
Date d'ajout
22/12/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).