Entreprise : TRANSPORTS BURLOT SARL - SIREN 425 031 127
Identité
Dénomination
TRANSPORTS BURLOT SARL
SIREN (siège)
425 031 127
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1999
Début d’activité
01/11/1999
Date de fin de la personne morale
17/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Transport routier de marchandises pour compte d'autrui et location de véhicules avec conducteur transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de tous véhicules automobiles
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
93 RUE ARTHUR ENAUD 22600 LOUDEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLDING EONNET
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Moréac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
42503112700029
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport routier de marchandises pour compte d'autrui et location de véhicules avec conducteur transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de tous véhicules automobiles
Adresse
93 RUE ARTHUR ENAUD
22600 , LOUDEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
42503112700011
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
LE FAUX
22600 , TREVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
580
Date d'ajout
03/02/2006
Description
CONCERNE L'ETABLISSEMENT SIS A TREVE (22600) LE FAUX BOURG: FIN DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONSENTI PAR MR LOIC BURLOT (RCS SAINT BRIEUC 316 435 924) ET ACHAT DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT ROUTIER,SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES,LOUEUR DE VEHICULES,LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES. ANCIEN PROPRIETAIRE: MR LOIC BURLOT (RCS SAINT BRIEUC 316 435 924) - PRIX: 76 000 EUROS - JOURNAL: LE TREGOR DU 12/01/2006 - OPPOSITIONS: ETUDE DE ME DIDIER PINCEMIN NOTAIRE A PLEMET (22210) Date d'effet : 01/12/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
164
Date d'ajout
11/01/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 50 000 FRS A 150 000 FRS. Date d'effet : 27/11/2000
Numéro d'observation
780
Date d'ajout
09/03/2000
Description
ACHAT D'UN FONDS DE TRANSPORTS ROUTIERS, SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES, LOCATION DE TOUS VEHICULES AUTOMOBILES SIS A HEMONSTOIR 22600, ZA ET QUI SERA EXPLOITE A PARTIR DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A TREVE 22600, LE FAUX. ANCIEN PROPRIETAIRE : MR JOSSIC JEAN INSERTION : LE TREGOR DU 20.01.2000 PRIX : 450 000 FRS OPPOSITIONS : ETUDE DE MES LE VERRE ET MORILLE, 20, RUE DU PAVILLON 22600 LOUDEAC Date d'effet : 15/12/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).