Entreprise : TONNELLERIE DE L'ADOUR - SIREN 425 029 972
Identité
Dénomination
TONNELLERIE DE L'ADOUR
SIREN (siège)
425 029 972
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1999
Début d’activité
07/11/2011
Date de fin de la personne morale
16/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
TONNELLERIE
Code APE
1624Z - Fabrication d'emballages en bois
Code APRM
1624ZB - Tonnellerie
Capital social
1610000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA RIBEROTTE 32160 PLAISANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERGEZ MARTINE
Nom d'usage
LACLAU-LACROUTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
SA EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO
Qualité
Président de SAS
Dénomination
CAJA RURAL DE NAVARRO S. COOP DE CREDITO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
31003 PAMPLONA
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/2011
Siret
42502997200014
Code APE
1624Z - Fabrication d'emballages en bois
Code APRM
1624ZB - Tonnellerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
TONNELLERIE
Code APRM
1624ZB - Tonnellerie
Code APRM
1624ZB - Tonnellerie
Adresse
CHE DE LA RIBEROTTE
32160 , PLAISANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3868
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Augmentation de capital à compter du 15/07/2019 - Ancien : 10 000 EUR - Nouveau : 1 01 0000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1360
Date d'ajout
05/04/2018
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 08/01/2018.
Numéro d'observation
766
Date d'ajout
15/02/2018
Description
--- RGULARISATION --- Transfert de l'établissement principal à compter du 02/11/1999 : Ancienne adresse : Hameau de Grazimis - 32100 Condom (supprimé) Nouvelle adresse : chemin de la Riberotte - 32160 Plaisance (l'établissement est donc siège et principal)
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
09/02/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 23/12/2014 : - Ancienne : 30/04 - Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
3658
Date d'ajout
26/11/2014
Description
Changement de Président à compter du 24/11/2014 : - Partant : FITAN Philippe, Président - Nouveau : CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO (Société de Droit étranger), Présidente
Numéro d'observation
3143
Date d'ajout
13/10/2014
Description
Transformation de la société à compter du 25/09/2014 : - Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 25/09/2014 : - Changement de qualité : FITAN Philippe, Gérant devient Président de la société sous sa nouvelle forme
Numéro d'observation
3025
Date d'ajout
06/10/2014
Description
Changement de Commissaire aux Comptes Titulaire à compter du 28/08/2014 : - Partant : SARL ESTRADE - MARCOU, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : SA EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST, Commissaire aux comptes titulaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).