Entreprise : S.D.B.V. - SIREN 425 017 951
Identité
Dénomination
S.D.B.V.
SIREN (siège)
425 017 951
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1999
Date de fin de la personne morale
15/11/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DUGUESCLIN 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER JEAN-PIERRE , JACQUES , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GARNIER ANNABELLE , GERMAINE , DENISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Domloup
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/02/2000
Siret
42501795100012
Nom commercial
PIROUETTE
Enseigne
PIROUETTE
Code APE
524E
Origine du fonds
Création
Activité principale
vente au détail de chaussures et accessoires (debut : 18.02.2000)
Adresse
7 RUE 7 Rue Duguesclin
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/11/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 12/10/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/10/2006
Description
: Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (article 42.1 du décret n° 84-406 du 30/05/1984).
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/01/2005
Description
: Changement de mandataire : Par jugement du 12.01.2005, le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé Maître DESPRES de la SCP BERTHELOT-DESPRES par Maître DESPRES de la SCP DESPRES.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/09/2004
Description
: N° Procédure : 2004.00237 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 22/09/2004 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 22/03/2003. Juge Commissaire : Mr Jacques GIBOIRE Liquidateur : ME DESPRES de la SCP BERTHELOT-DESPRES 1 Boulevard du Colombier 35000 RENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/2003
Description
- Date de cessation d'activité : 01/04/2003. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 29/06/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).