Entreprise : CESAIRE - SIREN 424 991 644
Identité
Dénomination
CESAIRE
SIREN (siège)
424 991 644
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1999
Début d’activité
07/06/2002
Date de fin de la personne morale
14/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, en France et à l'étranger, leur gestion et leur administration
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
40041.62 EUR
Adresse du siège
MAS DE BALLARIN 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASTRE OLIVIER , LUC , GILLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Saintes-Maries-de-la-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/06/2002
Siret
42499164400016
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, en France et à l'étranger, leur gestion et leur administration
Autres Activités
L'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, en France et à l'étranger, leur gestion et leur administration
Adresse
MAS DE BALLARIN
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3166
Date d'ajout
03/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2008 : Partant : SARL FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE "F.A.E.", Commissaire aux comptes suppléant Partant : CAUSSE Michel, Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
661
Date d'ajout
03/05/2005
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social POURSUITE DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE UN PERTE SUPERIEURE A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL PV DEPOT LE 3.05.2005 No 357 - LA LIBERTE DU 19.02.2005 Date d'effet : 20/02/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE TRANSFORMEE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LE 07/06/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).