Entreprise : SCI LE CLOS DES TEMPLIERS - SIREN 424 980 399
Identité
Dénomination
SCI LE CLOS DES TEMPLIERS
SIREN (siège)
424 980 399
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1999
Début d’activité
11/10/1999
Date de fin de la personne morale
07/11/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion administration de tous biens notamment d'une parcelle de terre sise à Saint-Remy de Provence , section A1 no329 pour 5a 48cq
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
24391.84 EUR
Adresse du siège
1 B RUE JOSEPH GIRARD 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAISNE DE LA COURONNE MICHELE
Nom d'usage
TRON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
SAINT REMY DE PROVENCE
Nom, Prénom(s)
ROSSET KARINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
GRAVESON
Nom, Prénom(s)
TRON JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Rémy-de-Provence
Nom, Prénom(s)
TRON JEREMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Saint-Rémy-de-Provence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/10/1999
Siret
42498039900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion administration de tous biens notamment d'une parcelle de terre sise à Saint-Remy de Provence , section A1 no329 pour 5a 48cq
Autres Activités
Acquisition gestion administration de tous biens notamment d'une parcelle de terre sise à Saint-Remy de Provence , section A1 no329 pour 5a 48cq
Adresse
1 B RUE JOSEPH GIRARD
13210 , SAINT-REMY-DE-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4204
Date d'ajout
18/09/2009
Description
Régularisation mention des associés à compter du 11/10/1999 : Nouveau : TRON Julien, Associé Société Civile Nouveau : TRON Jérémy, Associé Société Civile Changement de qualité : ROSSET Karine, Gérant(e) devient Gérant associé Changement de qualité : TRON Michèle, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 160 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 24 391.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).