Entreprise : SCI DU MOULIN - SIREN 424 978 278
Identité
Dénomination
SCI DU MOULIN
SIREN (siège)
424 978 278
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1999
Début d’activité
15/10/1999
Date de fin de la personne morale
24/11/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion et location de tout immeuble (bâti ou non bâti) situé sur le territoire français dont elle sera devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, d'échange ou de construction et généralement la propriété, l'administration, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU MOULIN LEULIEUX 62570 HALLINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. VERMEULEN MICHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFLOS ANNICK , CHRISTINE , EUGENIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Hallines
Nom, Prénom(s)
DUFLOS ALAIN , JEAN , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Hallines
Nom, Prénom(s)
DUFLOS BRIGITTE , MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
PEREIRA DE MOURA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Hallines
Nom, Prénom(s)
HUCHETTE THIERRY , ROGER , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Hazebrouck
Nom, Prénom(s)
HUCHETTE LAURENT , THIERRY , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Wizernes
Nom, Prénom(s)
LEMANISSIER DAVID , MICHEL , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Hallines
Nom, Prénom(s)
PEREIRA DE MOURA ANTONIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Hallines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1999
Siret
42497827800010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion et location de tout immeuble (bâti ou non bâti) situé sur le territoire français dont elle sera devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, d'échange ou de construction et généralement la propriété, l'administration, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Autres Activités
gestion et location de tout immeuble (bâti ou non bâti) situé sur le territoire français dont elle sera devenue propriétaire par suite d'apport, d'achat, d'échange ou de construction et généralement la propriété, l'administration, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
6 RUE DU MOULIN LEULIEUX
62570 , HALLINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. VERMEULEN MICHEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Saint-Omer a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).