Entreprise : SCI MARCUS - SIREN 424 949 188
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2022)
Dénomination
SCI MARCUS
SIREN (siège)
424 949 188
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1999
Date de fin de la personne morale
08/11/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
MOULIN DE PICAUD 13450 GRANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENAKSAS NATHAN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Argilliers
Nom, Prénom(s)
BENAKSAS SWANN , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Argilliers
Nom, Prénom(s)
BENAKSAS GASPARD , AMAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Argilliers
Nom, Prénom(s)
KERJEAN FRANCOISE , ANDREE , MARIE
Nom d'usage
BENAKSAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Argilliers
Nom, Prénom(s)
BENAKSAS PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Nom, Prénom(s)
BENAKSAS DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Grans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/10/1999
Siret
42494918800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
MOULIN DE PICAUD
13450 , GRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12774
Date d'ajout
21/11/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Salon-de-Provence le 21/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7880
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/11/2019 Liquidateur : BENAKSAS David Le siège de la liquidation est fixé à : Journal d'annonces légales : Le Régional en date du 27/11/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 11/11/2019
Numéro d'observation
4566
Date d'ajout
30/10/2003
Description
Prorogation de durée de la personne morale Prorogation de la durée de la société : 80 ans à compter du 17/09/76 Date d'effet : 05/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).