Entreprise : LESSERTAS - SIREN 424 949 147
Identité
Dénomination
LESSERTAS
SIREN (siège)
424 949 147
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1999
Début d’activité
21/09/1999
Date de fin de la personne morale
15/11/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La détention d'avoirs mobiliers et immobiliers, la gestion de tous immeubles possédés ou apportés, avec pour objectif la transmission de patrimoine, la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, exceptionnellement l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles par vente échange, apport.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
104076.94 EUR
Adresse du siège
GERVAN 38160 CHATTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLOUHEY FABIEN , GEORGES , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Nom, Prénom(s)
BALLOUHEY MATHILDE , MELANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
BRUNET GEORGETTE , ROSE , MADELEINE
Nom d'usage
BALLOUHEY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Chatte
Nom, Prénom(s)
BRUNET ALAIN , AIME , FERNAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Chatte
Nom, Prénom(s)
BRUNET MICHEL , ALAIN , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Nom, Prénom(s)
BRUNET MICHAEL , GEORGES , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
BRUNET ISABELLE , FRANCOISE , CHRISTIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Marcellin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/1999
Siret
42494914700013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La détention d'avoirs mobiliers et immobiliers, la gestion de tous immeubles possédés ou apportés, avec pour objectif la transmission de patrimoine, la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, exceptionnellement l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles par vente échange, apport.
Autres Activités
La détention d'avoirs mobiliers et immobiliers, la gestion de tous immeubles possédés ou apportés, avec pour objectif la transmission de patrimoine, la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, exceptionnellement l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles par vente échange, apport.
Adresse
GERVAN
38160 , CHATTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 12.11.1999 LA TERRE DAUPHINOISE du 03.11.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).